Nun im Amt: Ola Källenius als Vorstandsmitglied der Daimler AG Markus Jordan·2. Januar 2015Ola Källenius ist seit dem 1. Januar 2015 Vorstandsmitglied der Daimler AG und in dieser Funktion verantwortlich für...News·2 Kommentare
Dr. Carsten Oder wird neuer Leiter des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland Philipp Deppe·17. Dezember 2014Dr. Carsten Oder wird neuer Leiter des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD). Der 49-jährige ist derzeitig noch verantwortlich für...News·5 Kommentare
Michael Bettag wird Nachfolger von Jürgen Langer im Aufsichtsrat von Daimler Markus Jordan·16. Dezember 2014Michael Bettag ist mit Wirkung zum 1. Januar 2015 als Arbeitnehmervertreter zum Mitglied des Aufsichtsrats der Daimler AG...News·0 Kommentare
Mercedes-Benz Bank fördert Elektromobilität Markus Jordan·16. Dezember 2014Die Mercedes-Benz Bank erweitert den Radius für Kunden, die sich für eine batterieelektrische B-Klasse entscheiden. Mit dem neuen...News·2 Kommentare
Langfristige Perspektive für das Mercedes-Benz Werk Düsseldorf -Investitionen von 300 Millionen Euro Markus Jordan·15. Dezember 2014Unternehmensleitung und Betriebsrat haben Eckpunkte einer langfristig wirksamen Vereinbarung für das Mercedes-Benz Werk Düsseldorf festgeschrieben, die dem Standort...News·1 Kommentar